Hanes ariannol THE MASON TRUST
Rhif yr elusen: 1123203
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £190.54k | £115.49k | £98.21k | £153.13k | £283.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £182.09k | £169.17k | £122.29k | £141.79k | £193.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £91.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £78.30k | £60.69k | £33.31k | £75.53k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.