Hanes ariannol SOMERSET EARTH SCIENCE CENTRE
Rhif yr elusen: 1122738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (113 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £103.35k | £101.85k | £138.89k | £89.84k | £124.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.09k | £116.68k | £108.12k | £117.81k | £135.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.50k | N/A | £49.85k | £900 | £2.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.