ymddiriedolwyr Dialogue Earth
Rhif yr elusen: 1125378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joan MacNaughton CB HonFEI | Cadeirydd | 25 August 2023 |
|
|
||||
Ning Jin | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Professor Collins Odote Oloo | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Dr Louisiana Lush PhD | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|||||
David Thomas | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Burnham Matthew Savage | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
James Sherwood Harkness | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Jie Zhou | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Caroline Holtum | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Daniel Leo Horn-Phathanothai | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
SUSAN HITCH | Ymddiriedolwr | 25 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.