Hanes ariannol TENTERDEN AND DISTRICT DAY CENTRE
Rhif yr elusen: 1122971
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (54 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £585.68k | £670.49k | £681.08k | £624.82k | £616.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £608.32k | £610.13k | £600.68k | £712.34k | £691.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £197.09k | N/A | £43.42k | £245.71k | £45.34k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £276.54k | £378.89k | £411.92k | £25.58k | £198.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £59.40k | £51.05k | £34.00k | £60.57k | £127.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £249.25k | £240.27k | £235.15k | £292.96k | £290.76k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £271 | £0 | £9 | £0 | £24 | |
|
Incwm - Arall | £229 | £23.61k | £0 | £245.71k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £27.72k | £16.57k | £2.69k | £3.90k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £599.89k | £608.86k | £600.68k | £712.05k | £691.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.42k | £1.28k | £0 | £285 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £2.10k | £0 | £1.98k | £1.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.