Hanes ariannol MILTON KEYNES DONS FOOTBALL CLUB SPORTS & EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1123762
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.16m | £950.87k | £1.06m | £1.38m | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.15m | £953.31k | £871.14k | £1.29m | £1.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £16.50k | N/A | N/A | £12.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £160.88k | £188.62k | £219.12k | £309.98k | £285.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.65k | £6.31k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £990.82k | £671.55k | £724.62k | £1.06m | £1.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £84.39k | £113.12k | £4.34k | £544 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.15m | £953.31k | £871.14k | £1.29m | £1.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.54k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.