ymddiriedolwyr MILTON KEYNES DONS FOOTBALL CLUB SPORTS & EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1123762
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Ashmead | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Adam Rolfe | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Martin Derek Lloyd | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Louise Gear | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Brigid McBride | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Samuel Bennett Crooks | Ymddiriedolwr | 12 August 2021 |
|
|
||||
Ryan Gawley | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||
Moriah Priestley | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
John Cove | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|||||
Michael Sheridan | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
||||
PETER JOHN WINKELMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.