ymddiriedolwyr HULL KINGSTON ROVERS COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1123345
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Sainty | Cadeirydd | 21 July 2017 |
|
|
||||
Hull Kingston Rovers RLFC | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Claire Harrison | Ymddiriedolwr | 26 March 2021 |
|
|
||||
Timothy John Wigglesworth | Ymddiriedolwr | 14 August 2020 |
|
|||||
Julia Lee | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
David Alan Peacock | Ymddiriedolwr | 28 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.