ymddiriedolwyr HIGHTIDE FESTIVAL PRODUCTIONS LTD
Rhif yr elusen: 1124477
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (26 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR TIM CLARK | Cadeirydd | 09 November 2016 |
|
|
||||
Alan Peter Bookbinder | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|||||
Juliet Gilkes Romero | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|||||
Emily Anstead | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Sarah Holmes | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Matthew David Webb | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Kate Louise Harvey | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Leah Alison Schmidt | Ymddiriedolwr | 21 January 2017 |
|
|
||||
Liz Fosbury | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.