Hanes ariannol THE EDEN RIVERS TRUST
Rhif yr elusen: 1123588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £771.28k | £769.80k | £905.75k | £862.10k | £945.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £903.63k | £1.07m | £1.16m | £912.22k | £1.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £466.71k | £369.63k | £415.69k | £8.50k | £25.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £92.82k | £21.71k | £47.33k | £30.21k | £33.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £83 | £0 | £28.79k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £661.67k | £683.85k | £827.73k | £830.08k | £912.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.70k | £12.06k | £1.90k | £1.81k | £8.41k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £52.18k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £897.26k | £1.07m | £1.15m | £912.22k | £1.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.36k | £0 | £6.54k | £0 | £3.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.75k | £5.67k | £5.67k | £26.77k | £26.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.