ymddiriedolwyr THE EDEN RIVERS TRUST
Rhif yr elusen: 1123588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDWARD CHARLES ECROYD | Cadeirydd | 11 December 2014 |
|
|||||
Ruari Martin | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
David Edmund John Unwin | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Gordon McGregor | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Juliet Alexandra Lack | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Alexander Bennett | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Mark Robert Barrow | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Hilary Ann Wade | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|||||
John Norman Quinton | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|
||||
Sandra Cherry Bradney | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|
||||
John Leonard Sander | Ymddiriedolwr | 11 December 2014 |
|
|
||||
JAMES JOSCELIN TURNER | Ymddiriedolwr | 12 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.