Hanes ariannol CWM TAF MORGANNWG MIND
Rhif yr elusen: 1123615
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £954.23k | £1.05m | £1.28m | £1.84m | £1.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £881.36k | £919.16k | £1.10m | £1.46m | £1.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £127.22k | £293.67k | £367.72k | £518.10k | £637.15k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £316.39k | £275.71k | £354.92k | £434.89k | £842.62k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £238.77k | £181.82k | £179.16k | £206.57k | £84.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £638.73k | £825.97k | £1.07m | £1.63m | £12.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £1.48k | £5.77k | £2.09k | £3.25k | |
|
Incwm - Arall | £76.73k | £36.12k | £29.50k | £0 | £1.39m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £881.36k | £919.16k | £1.10m | £1.39m | £437.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £27.78k | £390.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.59k | £8.64k | £8.01k | £9.41k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £36.75k | £496.11k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.