ymddiriedolwyr ENGINEERING MINISTRIES INTERNATIONAL UK
Rhif yr elusen: 1125371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy David Aston | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Margaret Amy Longman Collin | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Onesmus Nyale Mwabonje | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||
William John MacLeod | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Anthony Christopher Sykes | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Robert Johnson | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
Sarah Comfort Macleod | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.