Dogfen lywodraethu ACADEMY OF MEDICAL EDUCATORS
Rhif yr elusen: 1128988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 FEB 2006, AS AMENDED 28 JAN 2009, 27 JAN 2010 AND 26 JANUARY 2011 as amended on 25 May 2023
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF MEDICAL EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BY: A THE DEVELOPMENT OF A CURRICULUM AND QUALIFICATION SYSTEM B UNDERTAKING RESEARCH FOR THE CONTINUING DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL MEDICAL EDUCATION; AND C THE PROMOTION AND DISSEMINATION OF BEST PRACTICE IN MEDICAL EDUCATION
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.