Hanes ariannol THE HUNSLET CLUB
Rhif yr elusen: 1124241
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.16m | £925.24k | £613.10k | £1.10m | £1.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20m | £750.82k | £667.50k | £927.24k | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £26.07k | £121.29k | N/A | N/A | £3.38k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £60.75k | £60.86k | £155.10k | £416.04k | £264.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £197.21k | £83.34k | £30.90k | £119.25k | £145.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £817.05k | £705.43k | £354.73k | £488.58k | £511.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £82.80k | £75.62k | £72.37k | £77.45k | £108.47k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £2.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £416.04k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £670.44k | £618.20k | £825.58k | £977.68k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £131.72k | £80.38k | £49.30k | £101.66k | £110.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £352.87k | £0 | £0 | £309.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £12.28k | £13.99k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.