Hanes ariannol ADVENTURE UNDER SAIL
Rhif yr elusen: 1124276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £709.78k | £842.75k | £804.33k | £1.12m | £1.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £812.34k | £898.56k | £900.23k | £1.15m | £1.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £75.21k | £5.73k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £331.09k | £290.65k | £316.02k | £568.12k | £290.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £378.67k | £552.09k | £488.32k | £550.54k | £786.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £25 | £0 | £0 | £0 | £11 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £880 | £117.92k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £812.34k | £898.56k | £872.19k | £1.11m | £1.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £28.04k | £49.12k | £73.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £101.71k | £5.25k | £5.25k | £9.00k | £11.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.