Hanes ariannol MAGIC BUS UK
Rhif yr elusen: 1124753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (62 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £573.29k | £425.76k | £424.17k | £522.53k | £509.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £680.54k | £575.04k | £470.70k | £481.02k | £514.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £533.06k | N/A | N/A | £464.14k | £492.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £40.15k | N/A | N/A | £58.37k | £15.39k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £76 | N/A | N/A | £22 | £996 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £27.80k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £547.28k | N/A | N/A | £448.19k | £410.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £133.27k | N/A | N/A | £32.83k | £103.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.47k | N/A | N/A | £4.62k | £4.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £405.09k | £339.17k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.