Hanes ariannol THE PRESIDENT AND FELLOWS OF MURRAY EDWARDS COLLEGE, FOUNDED AS NEW HALL, IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1137530
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.31m | £8.44m | £9.64m | £9.81m | £9.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.35m | £8.66m | £8.49m | £10.33m | £10.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £686.00k | £1.08m | £2.60m | £1.57m | £586.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £969.00k | £793.00k | £8.00k | £235.00k | £527.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.98m | £4.30m | £4.34m | £5.58m | £5.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £128.00k | £4.00k | £3.00k | £3.00k | £3.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.72m | £1.94m | £2.28m | £2.39m | £2.71m | |
|
Incwm - Arall | £95.00k | £330.00k | £419.00k | £35.00k | £28.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.80m | £8.36m | £8.07m | £8.66m | £9.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £306.00k | £308.00k | £421.00k | £549.00k | £543.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.00k | £21.00k | £22.00k | £22.00k | £22.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £176.00k | £191.00k | £197.00k | £220.00k | £214.00k | |
|
Gwariant - Arall | £1.24m | £0 | £0 | £1.11m | £24.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.