Hanes ariannol THE STONEBRIDGE CITY FARM
Rhif yr elusen: 1125245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £378.94k | £422.53k | £534.47k | £512.78k | £483.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £343.89k | £393.17k | £397.25k | £416.03k | £537.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.50k | £10.96k | £87.54k | £13.93k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £347.45k | £210.88k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £186.86k | £301.78k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £156 | £114 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £70.86k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £397.25k | £415.65k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £381 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £8.59k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.