Hanes ariannol WIZO.UK
Rhif yr elusen: 1125012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.04m | £1.24m | £2.29m | £1.39m | £2.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.74m | £1.47m | £2.57m | £1.49m | £2.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £56.29k | £5.05k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £466.20k | £544.83k | £1.32m | £833.49k | £1.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.39m | £555.14k | £843.62k | £438.39k | £558.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £184.20k | £142.51k | £134.79k | £119.97k | £157.18k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £36.15k | £124.63k | £957.19k | £484.79k | £895.08k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.06m | £1.12m | £2.24m | £1.19m | £1.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £674.51k | £348.85k | £331.64k | £307.63k | £546.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.85k | £29.75k | £34.39k | £34.55k | £35.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.33m | £479.62k | £1.65m | £567.40k | £821.76k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £59.34k | £54.91k | £58.00k | £52.40k | £56.94k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.