Hanes ariannol ONSIDE YOUTH ZONES
Rhif yr elusen: 1125893
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.54m | £5.40m | £6.16m | £6.10m | £8.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.04m | £5.30m | £5.50m | £5.97m | £7.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £445.99k | £31.65k | £187.40k | £856.14k | £296.14k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.11m | £3.10m | £4.23m | £2.89m | £3.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £975.15k | £0 | £0 | £0 | £46.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.45m | £2.26m | £1.90m | £3.19m | £4.82m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.84k | £6.73k | £2.01k | £1.61k | £26.21k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £42.18k | £27.09k | £21.37k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.47m | £5.26m | £5.50m | £5.97m | £7.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £571.86k | £43.08k | £467 | £1.62k | £33.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.73k | £8.99k | £8.09k | £8.50k | £11.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.