ymddiriedolwyr ONSIDE YOUTH ZONES
Rhif yr elusen: 1125893
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES STUART MINDENHALL | Cadeirydd | 07 September 2015 |
|
|||||
HANNAH ALLEN - ROBSON | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Abubakar Mohamed Buwe | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Mark Evans | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Janaki Kamala Allen | Ymddiriedolwr | 19 August 2020 |
|
|
||||
Anne-Marie Headley | Ymddiriedolwr | 19 August 2020 |
|
|
||||
Anabel Kate Hoult | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
||||
Michael Thomas Jackson | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
||||
BILL HOLROYD | Ymddiriedolwr | 13 May 2008 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.