Hanes ariannol WHITSTABLE CASTLE TRUST
Rhif yr elusen: 1126553
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £595.11k | £641.06k | £408.36k | £796.99k | £767.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £578.58k | £658.64k | £392.14k | £717.71k | £772.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.43k | £1.16k | £105 | £33.48k | £34.49k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £39.60k | £38.00k | £197.52k | £30.44k | £9.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.53k | £10.79k | N/A | £12.10k | £13.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £529.00k | £564.96k | N/A | £21.18k | £36.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £38.00k | £38.00k | N/A | £763.16k | £715.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £7.53k | £10.79k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.59k | £27.31k | N/A | £8 | £375 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £541 | £1.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £210.19k | £658.64k | N/A | £717.71k | £772.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £368.39k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.49k | £5.14k | N/A | £0 | £5.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.