Hanes ariannol MOUNDFIELD CHARITIES LIMITED
Rhif yr elusen: 1125568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.29m | £512.78k | £945.87k | £777.90k | £839.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £749.37k | £685.01k | £526.44k | £746.55k | £744.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.25m | £459.00k | £884.00k | £715.00k | £770.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £43.04k | £53.78k | £61.87k | £62.90k | £69.09k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £734.97k | £670.59k | £510.48k | £721.83k | £719.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.40k | £14.42k | £15.96k | £24.71k | £25.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.29k | £12.72k | £19.28k | £14.94k | £13.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £720.68k | £657.88k | £491.20k | £706.89k | £705.84k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £14.40k | £14.42k | £15.96k | £24.71k | £25.15k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.