Hanes ariannol THE BRITISH ASIAN TRUST
Rhif yr elusen: 1127366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.06m | £5.83m | £5.50m | £21.73m | £16.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.48m | £5.40m | £5.97m | £15.18m | £13.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.35m | £1.28m | £976.95k | £305.54k | £776.06k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.18m | £5.83m | £5.50m | £21.73m | £16.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.89m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £19.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.34k | £0 | £77.31k | £12.25k | £12.20k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.88m | £4.57m | £5.07m | £13.31m | £12.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £593.82k | £837.34k | £895.07k | £1.87m | £1.31m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.00k | £5.00k | £8.93k | £24.73k | £28.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £3.15m | £10.30m | £7.79m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.