ymddiriedolwyr CHRISTCHURCH BANSTEAD
Rhif yr elusen: 1126514
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev KEVIN RICHARD NEWMAN | Cadeirydd | 08 November 2014 |
|
|
||||
Andrew David Evans | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Shakeel Sulliman | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
||||
Stewart Paul Foster | Ymddiriedolwr | 14 May 2015 |
|
|
||||
Andrew Duncan James Butt | Ymddiriedolwr | 14 May 2015 |
|
|
||||
Andrew John Grimstone | Ymddiriedolwr | 15 November 2013 |
|
|||||
MR FRED PATON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR NIGEL JOHN HAYWARD PAGET | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.