ymddiriedolwyr AIRBORNE ASSAULT LIMITED
Rhif yr elusen: 1126776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTHEW PETER LOWE MBE | Cadeirydd | 01 January 2021 |
|
|||||
Giles Rackley Orpen-Smellie | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Scott Evans | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Mark Pitt | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Colonel Andrew Wright | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
GIL GEORGE BOYD | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
COLONEL GRAHAM LIVINGSTONE | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
Colonel Martyn Russell Wills | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
Richard Moore | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.