Hanes ariannol GOOD VIBRATIONS (MUSIC) LIMITED
Rhif yr elusen: 1126493
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £210.72k | £299.60k | £265.24k | £311.51k | £288.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £221.31k | £277.79k | £252.71k | £297.51k | £315.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £13.82k | £40.74k | £15.62k | £970 | £19.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | N/A | £74.75k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.