ymddiriedolwyr THE PELARGONIUM AND GERANIUM SOCIETY
Rhif yr elusen: 1127032
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN POLLARD | Cadeirydd | 22 June 2011 |
|
|
||||
Steven Monks | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||
James Callow | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Roger John Burnett BEM | Ymddiriedolwr | 13 March 2021 |
|
|
||||
Sheila Edwina Johnson | Ymddiriedolwr | 13 March 2021 |
|
|||||
Thomas Leckenby Kirkland | Ymddiriedolwr | 13 March 2021 |
|
|
||||
IAN ANDERSON | Ymddiriedolwr | 11 March 2017 |
|
|
||||
PETER PINNELL MBE | Ymddiriedolwr | 12 March 2016 |
|
|
||||
DAVID TAYLOR | Ymddiriedolwr | 12 March 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.