Hanes ariannol THE ETTLING CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1127551
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/12/2018 | 02/12/2019 | 02/12/2020 | 02/12/2021 | 02/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.40k | £10.85k | £4.40k | £4.63k | £5.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.67k | £11.96k | £12.66k | £6.93k | £7.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.