Hanes ariannol BRANSGORE COMMUNITY CHURCH
Rhif yr elusen: 1127931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £182.80k | £161.41k | £159.34k | £168.44k | £88.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £180.56k | £168.83k | £156.54k | £162.39k | £79.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.