ymddiriedolwyr Brading Roman Villa Trust
Rhif yr elusen: 1128326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Richard Derrick Bailey | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|||||
Nigel Alan Hartley | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|||||
Katherine Elizabeth Collins | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Martyn Meirion Davies | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Dr Louise Revell | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Jessica Suzanne Garbett | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Dr Sarah Jane Kitching | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Dr Angela Buckley | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Nicholas Woodifield | Ymddiriedolwr | 29 May 2020 |
|
|
||||
John Haigh | Ymddiriedolwr | 29 May 2020 |
|
|
||||
Sara Arabella Janson | Ymddiriedolwr | 29 May 2020 |
|
|
||||
STEWART DALE WHITE | Ymddiriedolwr | 15 December 2017 |
|
|||||
Professor Michael Gordon Fulford | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|||||
REV CANON DAVID MICHAEL LOW MA | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|||||
Patricia Mary Barber | Ymddiriedolwr | 19 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.