ymddiriedolwyr THE FRAGILE X SOCIETY
Rhif yr elusen: 1127861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Harris | Cadeirydd | 22 September 2020 |
|
|
||||
Patricia Eleanor Grace Pattison | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Aiste Skegg | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Jonny Cobbold | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Rebecca Mayers | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
Zeinab Ali | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
Andy Clarke | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Marie Williams | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Andrew Jaques | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||
Anne Eccleshall | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|||||
Tim Eccleshall | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|||||
Mary Martin | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.