Hanes ariannol JAMIE'S FARM
Rhif yr elusen: 1129544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.48m | £2.79m | £2.64m | £3.09m | £3.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.36m | £2.62m | £2.08m | £2.88m | £3.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £126.26k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £361.82k | £105.87k | £4.57k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.31m | £1.32m | £1.80m | £1.62m | £2.09m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £210.93k | £155.86k | £22.43k | £196.82k | £224.41k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £959.74k | £1.31m | £808.38k | £1.23m | £1.46m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.05k | £170 | £255 | £5.80k | £12.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £8.89k | £36.63k | £17.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.71k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.14m | £2.53m | £2.04m | £2.69m | £3.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £179.06k | £75.66k | £35.46k | £190.90k | £269.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £5.75k | £8.55k | £9.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £40.87k | £17.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.