Hanes ariannol AGE UK CARLISLE AND EDEN
Rhif yr elusen: 1128565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £582.00k | £768.08k | £629.73k | £820.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £913.39k | £850.99k | £586.97k | £664.00k | £793.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £310.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £320.40k | £13.33k | £193.20k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £137.38k | £39.62k | £459.01k | £193.14k | £318.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £336.20k | £328.33k | £80.05k | £267.90k | £316.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £587.84k | £188.64k | £219.47k | £132.72k | £122.02k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.09k | £15.11k | £9.43k | £10.47k | £16.77k | |
|
Incwm - Arall | £13.54k | £10.30k | £120 | £25.52k | £46.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £109.64k | £14.37k | £30.03k | £7.48k | £500 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £620.06k | £528.24k | £299.45k | £351.82k | £468.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £293.33k | £322.60k | £287.51k | £312.18k | £323.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £69.63k | £213.67k | £61.41k | £44.47k | £22.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.38k | £2.65k | £2.50k | £2.96k | £3.38k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £153 | £0 | £0 | £1.49k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.