Hanes ariannol THE GOOD NEIGHBOUR SCHEME FOR MILL HILL AND BURNT OAK
Rhif yr elusen: 1130578
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.84k | £55.40k | £45.99k | £73.36k | £75.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.90k | £62.61k | £54.84k | £65.21k | £56.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £16.89k | £16.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £15.00k | £13.69k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.