ymddiriedolwyr NORTH STAFFORDSHIRE PROSTATE CANCER SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 1129646
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIVE STEVENSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Peter Lamb | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Edward James Broomhall | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Michael John Capewell | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||
Eric Bailey | Ymddiriedolwr | 18 May 2016 |
|
|
||||
NEIL Harry BLURTON | Ymddiriedolwr | 31 July 2012 |
|
|
||||
KENNETH SMEDLEY | Ymddiriedolwr | 19 June 2012 |
|
|
||||
ANGELA HACKNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev William Arthur Wakelin | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.