Hanes ariannol THE COLLEGE OF ALL SOULS OF THE FAITHFUL DEPARTED, OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1138057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.98m | £12.85m | £11.62m | £10.41m | £13.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.22m | £8.94m | £10.93m | £14.40m | £12.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £273.24k | £535.44k | £417.44k | £302.23k | £336.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £67.00k | £8.17k | £8.00k | £1.95k | £2.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £164.71k | £49.97k | £48.07k | £73.90k | £61.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £605.63k | £536.48k | £141.99k | £183.61k | £600.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.13m | £11.62m | £10.60m | £9.57m | £12.78m | |
|
Incwm - Arall | £12.07k | £639.14k | £821.68k | £583.72k | £33.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £61.07k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.00m | £7.69m | £9.70m | £12.88m | £10.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.22m | £1.25m | £1.23m | £1.52m | £1.41m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.23k | £24.39k | £23.94k | £21.43k | £24.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £10.85k | £10.85k | £923.34k | £30.85k | £86.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.22m | £1.25m | £1.23m | £1.52m | £1.41m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.