Hanes ariannol ST EDMUND HALL IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1137470
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.92m | £8.34m | £11.66m | £12.50m | £15.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.51m | £9.27m | £10.42m | £12.69m | £11.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £391.94k | £385.71k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.43m | £1.79m | £4.51m | £2.10m | £3.85m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £841.52k | £479.32k | £109.85k | £271.00k | £426.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.37m | £5.84m | £5.42m | £7.64m | £8.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £3.66m | £1.08m | £2.00m | £854.00k | £584.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.26m | £2.35m | £2.56m | £2.95m | £3.44m | |
|
Incwm - Arall | £10.00k | £416.69k | £395.69k | £43.00k | £36.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £111.12k | £0 | £177.99k | £475.16k | £590.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.65m | £7.53m | £8.87m | £10.75m | £9.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.86m | £1.74m | £1.56m | £1.94m | £2.06m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.00k | £20.00k | £30.00k | £33.00k | £31.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £539.00k | £566.00k | £637.00k | £684.00k | £733.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.