Hanes ariannol THE PRINCIPAL AND FELLOWS OF THE MANCHESTER ACADEMY AND HARRIS COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1143086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.19m | £3.32m | £4.85m | £6.58m | £5.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.30m | £4.19m | £4.41m | £5.07m | £5.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £390.31k | £47.44k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.58m | £929.00k | £2.30m | £4.24m | £1.85m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.93k | £2.00k | £4.00k | £2.94k | £2.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.10m | £1.74m | £1.72m | £2.51m | £2.77m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £820.00k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £508.67k | £463.00k | £601.00k | £615.59k | £804.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £182.00k | £228.00k | £28.22k | £188.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £44.23k | £1.76m | £36.32k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.24m | £4.07m | £4.22m | £4.97m | £5.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.51k | £122.00k | £184.00k | £99.00k | £122.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.00k | £108.00k | £93.00k | £18.00k | £25.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £9.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.54k | £6.00k | £9.00k | £5.00k | £4.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.