Hanes ariannol ST.PETER'S SCHOOL, YORK
Rhif yr elusen: 1141329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.29m | £17.58m | £19.29m | £20.72m | £23.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.26m | £17.04m | £18.22m | £19.67m | £21.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £618.23k | £162.02k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £125.18k | £197.92k | £129.44k | £419.96k | £378.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £272.53k | £98.00k | £219.40k | £299.05k | £777.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.79m | £17.23m | £18.85m | £19.90m | £21.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £66.48k | £57.10k | £54.22k | £77.91k | £319.31k | |
|
Incwm - Arall | £33.36k | £5.91k | £29.10k | £25.17k | £29.67k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £32.51k | £28.77k | £72.83k | £138.77k | £164.82k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.99m | £16.75m | £17.84m | £18.99m | £20.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £264.56k | £283.97k | £379.81k | £680.65k | £717.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.99k | £20.41k | £19.49k | £19.79k | £25.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.64k | £12.33k | £13.56k | £15.04k | £14.07k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.