Hanes ariannol GUILDFORD BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1135695
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.75m | £1.49m | £1.36m | £1.52m | £1.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £913.26k | £915.11k | £1.01m | £1.16m | £1.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.63m | £1.41m | £1.31m | £1.34m | £1.30m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £69.72k | £38.43k | £25.59k | £148.26k | £157.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £50.24k | £39.58k | £25.41k | £29.19k | £30.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £542 | £952 | £205 | £168 | £4.41k | |
|
Incwm - Arall | £3.95k | £0 | £0 | £144 | £51.41k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £16.00k | £15.32k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £912.54k | £914.61k | £1.01m | £1.07m | £1.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £729 | £496 | £0 | £0 | £2.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.80k | £7.56k | £9.60k | £10.00k | £9.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £63.65k | £53.01k | £96.73k | £68.34k | £101.18k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £84.25k | £78.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.