ymddiriedolwyr THE LEAGUE OF FRIENDS OF TEDDINGTON MEMORIAL HOSPITAL
Rhif yr elusen: 1130645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Warren | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||||
Sam Fudge | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||||
Cecile Delattre | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||||
Andrew Roberts | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|
||||||
Louise Robertson | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||||
Edward James Brooker Marsh | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|||||||
Rev CHARLES SIMON PELLEW DOUGLAS LANE | Ymddiriedolwr | 19 December 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.