Hanes ariannol TRINITY HALL CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1137458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.33m | £16.03m | £13.23m | £27.98m | £24.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.57m | £17.44m | £18.82m | £22.26m | £21.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £408.28k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.28m | £3.06m | £3.54m | £4.40m | £1.86m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.69m | £1.36m | £34.00k | £461.00k | £1.06m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.77m | £4.90m | £4.78m | £6.15m | £6.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £71.00k | £78.00k | £1.57m | £963.00k | £235.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.33m | £6.17m | £5.73m | £6.16m | £8.49m | |
|
Incwm - Arall | £334.00k | £610.00k | £726.00k | £11.78m | £6.52m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.36m | £1.78m | £71.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.07m | £11.12m | £12.12m | £13.92m | £14.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.11m | £6.33m | £5.86m | £5.42m | £5.90m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £225.00k | £1.19m | £1.44m | £1.22m | £817.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £654.00k | £890.00k | £1.69m | £1.20m | £1.08m | |
|
Gwariant - Arall | £2.39m | £0 | £841.00k | £2.92m | £410.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.