Hanes ariannol THE J VAN MARS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1131389
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.36m | £2.92m | £1.58m | £377.53k | £2.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.36m | £1.70m | £2.14m | £615.54k | £362.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.55m | £2.76m | £1.55m | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.55m | £409.89k | £1.55m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.12k | £5.11k | £8 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £1.36m | £572.53k | £1.58m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.36m | £1.70m | £2.14m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.43k | £12.87k | £11.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.35m | £1.69m | £2.12m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.