Hanes ariannol CITY YEAR UK
Rhif yr elusen: 1131350
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.65m | £2.68m | £2.77m | £3.10m | £2.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.68m | £2.65m | £2.69m | £3.07m | £2.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £87.86k | £143.78k | £62.69k | £11.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.53m | £1.71m | £1.54m | £1.83m | £1.60m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.83k | £1.40k | £0 | £55.29k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.10m | £958.81k | £1.23m | £1.21m | £1.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £804 | |
|
Incwm - Arall | £10.55k | £1.04k | £575 | £205 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.40m | £2.36m | £2.43m | £2.77m | £2.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £280.41k | £291.30k | £252.29k | £302.00k | £306.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.88k | £9.34k | £9.84k | £10.62k | £11.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.06k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.