Hanes ariannol STUART MCCONACHIE GAULD AND PAULINE MAY GAULD CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1130832
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 11/09/2019 | 11/09/2020 | 11/09/2021 | 11/09/2022 | 11/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.42k | £8.74k | £3.96k | £4.35k | £6.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.47k | £8.74k | £3.94k | £7.37k | £6.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.