Hanes ariannol BOLTON'S EAR 4 KIDZ
Rhif yr elusen: 1131028
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2011 | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 01/09/2014 | 01/09/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.14k | £13.66k | £12.90k | £16.59k | £16.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.44k | £14.59k | £15.79k | £15.39k | £13.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £100 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.