Hanes ariannol THE ROSEMERE CANCER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1131583
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.49m | £1.21m | £706.00k | £1.51m | £1.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.73m | £908.00k | £687.00k | £1.33m | £1.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £547.00k | £601.00k | £499.00k | £1.18m | £1.26m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £88.00k | £83.00k | £0 | £7.00k | £12.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £840.00k | £520.00k | £196.00k | £312.00k | £364.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.00k | £10.00k | £11.00k | £11.00k | £21.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £172.00k | £184.00k | £76.00k | £724.00k | £749.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.36m | £448.00k | £450.00k | £1.12m | £1.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £366.00k | £460.00k | £237.00k | £214.00k | £247.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £116.00k | £41.00k | £41.00k | £38.00k | £46.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £379.00k | £373.00k | £1.02m | £1.59m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £2.00k | £4.00k | £5.00k | £4.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.