Hanes ariannol THE MARCHUS TRUST
Rhif yr elusen: 1137768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.89m | £1.91m | £554.13k | £1.10m | £3.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.74k | £254.18k | £255.97k | £367.32k | £549.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.81m | £1.80m | £455.00k | £980.66k | £3.19m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £79.01k | £109.53k | £99.13k | £116.02k | £151.81k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £68.50k | £212.64k | £208.83k | £311.94k | £490.64k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.24k | £41.54k | £47.14k | £55.38k | £59.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.80k | £7.50k | £6.00k | £7.20k | £5.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £41.40k | £139.90k | £149.04k | £251.50k | £485.36k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £30.24k | £41.54k | £47.14k | £55.38k | £59.14k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.