ymddiriedolwyr UPPER THAMES METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Shirlyn Toppin | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|
||||
ADAM VINCENT LONGHURST | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Rev Dr Joseph Samuel Ribeiro | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Wendy Eileen Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Pamela Mullin | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Rev Barry Samuel Scott | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
ROBERT JOHN YOUE | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Lynne Annette Culling | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Peter McAuley | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Robin Timothy Phoenix-Stone | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Hazel Laura Elizabeth Garnell | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Gillian Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Margaret Roberts | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Mark Frederick Dowling | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Sylvia June Freemantle | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
Rev Sarah Catherine Simpson | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|||||
Adrian John German | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
John Stuart DIXON | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Rev Clive DEVERELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
PATRICIA MARIAN CLITHEROE | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
Jane Ann Louise Phoenix-Stone | Ymddiriedolwr | 25 September 2014 |
|
|
||||
Ian Duncan Brodie | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
RUTH GERALDINE COOPER | Ymddiriedolwr | 05 April 2012 |
|
|
||||
BRIAN ANTHONY DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STELLA CONSTANCE TIDMARSH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.